10月26日消息,据网易科技了解,陈肇雄、冯飞新任命为工信部副部长、党组成员。其中,陈肇雄接替的是前工信部副部长尚冰的职责,目前尚冰任职中国移动董事长。
资料显示,陈肇雄分管信息通信发展司、信息通信管理局、网络安全管理局、机关服务局。在尚冰任职工信部副部长期间,主要分管工作包括:分管通信发展司、电信管理局、通信保障局、机关服务局。联系各地通信管理局、国家计算机网络应急技术处理协调中心、工业和信息化部电信研究院。陈肇雄接替了部分尚冰的职责。
陈肇雄曾任国长城计算机集团公司董事长、党委书记;湖南省委常委、省政府副省长、党组成员。
冯飞2015年10月担任工信部副部长、党组成员,分管产业政策司、运行监测协调局、中小企业局、消费品工业司。
冯飞曾任国务院发展研究中心产业经济研究部工作,历任负责人、副部长、部长,兼任国家战略性新兴产业专家组副组长、国家863计划专家委员会专家。2014年1月至2015年10月,任工业和信息化部产业政策司司长。
陈肇雄简历
陈肇雄,男,汉族,1961年9月生,福建莆田人,1985年2月参加工作,1994年6月入党,研究生学历,工学博士学位,研究员。中国共产党第十八次代表大会代表、第十二届全国人民代表大会代表。
1978年9月至1982年9月,华东工学院计算机系计算机软件专业学习。
1982年9月至1985年2月,中国科技大学研究生院计算机应用专业学习。
1985年2月至1988年10月,中国科学院计算所实习研究员、助理研究员。
1988年10月至1992年10月,中国科学院计算所副研究员(1986年2月至1989年3月,中国科学院计算所计算机应用专业学习,获工学博士学位)。
1992年10月至1997年7月,中国科学院计算所研究员,中科院计算机智能机器翻译研究中心主任。
1997年7月至2001年11月,中国科学院计算机语言信息中心主任,中国科学院华建公司总裁、党委书记。
2001年11月至2004年4月,中国电子信息产业集团公司副总经理、党组成员。
2004年4月至2005年9月,中国长城计算机集团公司董事长、党委书记。
2005年9月至2007年12月,中国电子信息产业集团公司党组副书记、副董事长、总经理。
2007年12月至2010年12月,湖南省人民政府副省长、党组成员。
2010年12月至2011年3月,湖南省委常委、省政府副省长、党组成员。
2011年3月至2011年12月,湖南省委常委、省长株潭“两型社会”建设综合配套改革试验区工委书记。
2011年12月至2013年4月,湖南省委常委、省政府副省长、党组成员。
2013年4月至2015年10月,湖南省委常委、省政府党组副书记、常务副省长。
2015年10月,任工业和信息化部副部长、党组成员。
主管工作
分管信息通信发展司、信息通信管理局、网络安全管理局、机关服务局。